2007-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Steuernagel, Rolf, Schwelm, *07.11.1943.
2008-06-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Weiß, Edmund, Gevelsberg, *13.01.1964.
2010-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Möller, Christian, Recklinghausen, *20.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Lauterbach-Müller, Petra, Wetter, *13.12.1961.
2012-12-27: Bestellt als Geschäftsführer: Gert, Torsten, Hagen, *25.06.1968; Ranz, Günther, Düsseldorf, *30.08.1954, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Möller, Christian, Recklinghausen, *20.05.1974, einzelvertretungsberechtigt.
2015-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Ranz, Günther, Düsseldorf, *30.08.1954.
2019-10-10: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde in der Gesellschafterversammlung die Änderung in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Neue Firma: Tepass Wetter GmbH.