2008-03-19: Nicht mehr Inhaber: 1. Barwitzki, Rolf; Inhaber: 2. Kalbus, Heike, *10.10.1966, Kappeln. Geschäft und Firma sind auf Heike Kalbus übergegangen. Die Firma ist geändert; sie lautet nun: Teppich-Laden Barwitzki, Inh. Heike Kalbus e.K..
2009-02-25: Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Krog, Eberhard; Inhaber: Dr. Krog, Hermann W., *16.10.1937, Glücksburg. Rechtsform nunmehr Einzelunternehmen; Die Firma ist geändert in Dr. Krog e.K. Die Gesellschaft ist aufgelöst..
2009-04-24: Die Gesellschaft wird durch zwei persönlich haftende Gesellschafter gemeinschaftlich vertreten. Änderung zu Nr. 1: persönlich haftender Gesellschafter: Dr. Krog, Hermann W., *16.10.1937, Glücksburg; persönlich haftender Gesellschafter: 3. Güllü, Recep, *15.04.1983, Flensburg. Nunmehr: Offene Handelsgesellschaft; Die Firma ist geändert; sie lautet nun: Dr. Krog & Söhne OHG. Die Haftung der Gesellschaft für die im Betriebe des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers ist ausgeschlossen. Geschäftsanschrift eingetragen..
2015-10-07: Änderung zu Nr. 1: Persönlich haftender Gesellschafter und Liquidator: Dr. Krog, Hermann W., *16.10.1937, Glücksburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2017-03-23: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.