2012-08-14: Firma: Tercenum AG Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Eschenallee 32, 14050 Berlin Gegenstand: Die Unternehmensberatung, insbesondere in den Bereichen Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance. Stamm- bzw. Grundkapital: 51.000,00 EUR Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus bis zu drei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand:; 1. Harrand, Sebastian, *11.04.1970, Berlin; Vorstand:; 2. Krause, Lars-Holger, *20.03.1972, Berlin; Vorstand:; 3. Walliser, Matthias, *13.04.1965, Reutlingen Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 30.04.2012.
2019-12-27: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-03-18: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-08-24: Nicht mehr Vorstand: 3. Walliser, Matthias
2021-12-07: Nicht mehr Vorstand: 2. Krause, Lars-Holger; Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Harrand, Sebastian; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-12-07: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2022-02-25: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Georgenstraße 22, 10117 Berlin