2007-04-02: Geschäftsführer: Dr. Heizmann, Dirk, Kloten (Schweiz), *09.10.1969, Einzelvertretungsberechtigt.
2010-10-04: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Neuhauser Straße 21, 78464 Konstanz. Nicht mehr Geschäftsführer: Holthaus, Berndt, Verlagskaufmann, Konstanz. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Heizmann, Eberhard, Konstanz, *29.10.1923, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-30: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Heizmann, Dirk Stephan, Kreuzlingen (Schweiz), *09.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Heizmann, Eberhard, Konstanz, *29.10.1923.
2017-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 beschlossen.
2020-04-14: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Dr. Heizmann, Dirk Stephan, Tägerwilen / Schweiz, *09.10.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heizmann, Dirk Stephan, Kreuzlingen / Schweiz, *09.10.1969. Die Gesellschaft ist aufgelöst.