2008-07-28: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fischer, Jörg, Neubrandenburg, *01.01.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-22: Geändert, nun: Geschäftsführer: Wittig, Uwe, Friedland, *22.12.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-09-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Wittig, Uwe, Friedland, *22.12.1954.
2009-11-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Gulbis, Wolfgang, Ostseebad Rerik, *03.02.1959.
2009-11-20: Bestellt als Geschäftsführer: Hartung, Manfred, Kessin, *01.07.1949.
2010-05-14: Geschäftsanschrift: Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 12 a, 17235 Neustrelitz.
2013-08-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartung, Manfred, Kessin, *01.07.1949.
2013-08-20: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Scherer, Frank, Rostock, *04.12.1972.
2015-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Scherer, Frank, Rostock, *04.12.1972.
2015-11-13: Bestellt als Geschäftsführer: Jonas, Michael, Fürstenberg/Havel, *24.06.1971.
2018-03-27: Bestellt als Geschäftsführer: Hartung, Manfred, Kessin, *01.07.1949. Nicht mehr Geschäftsführer: Jonas, Michael, Fürstenberg/Havel, *24.06.1971.
2018-09-11: Bestellt als Geschäftsführer: Maciejewski, Martin, München, *16.05.1979.
2018-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartung, Manfred, Kessin, *01.07.1949.
2021-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Maciejewski, Martin, Neustrelitz, *16.05.1979. Bestellt als Geschäftsführer: Toebe, Roland, Neustrelitz, *03.03.1971.