2006-08-18: Tetra Pak Processing GmbH, Reinbek. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Meyer, Bernd.
2008-10-31: Nicht mehr Prokurist:; 2. Plate, Jürgen.
2009-09-18: Geschäftsanschrift:; Senefelder Ring 37, 21465 Reinbek Nicht mehr Prokurist:; 6. Griemsmann, Fred.
2010-02-12: Vorstand: Änderung zu Nr. 1:; Geschäftsführer:; Norrgren, Bengt; Geschäftsführer:; 2. Stendahl, Måns Joakim, *13.08.1964, Lund/Schweden.
2010-07-02: Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Geschäftsanschrift:; Senefelder Ring 27, 21465 Reinbek Nicht mehr Prokurist:; 4. von Alm, Henning.
2011-06-03: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Eyers, Axel. 8. Wünsche, Thomas Ludwig, *13.07.1965, Büchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2014-09-30: Nicht mehr Prokurist: 7. Schumann, Daniela
2017-03-10: Nicht mehr Prokurist: 9. Graichen, Jörg; 12.
Jurisa, Damir, *07.03.1969, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2018-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Griemsmann, Fred; Geschäftsführer: 6.
Karl, Stephan Ludwig Oskar, *20.08.1965, Wiesbaden Bierstadt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-02-01: Geschäftsführer: 7.
Nortmann, Hermann, *14.10.1966, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 13.
Bayer, Carsten Reinhard, *13.08.1966, Gachenbach; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 14.
Deputter, Peter Frans Jozef, *26.05.1965, Leefdaal; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 15.
Enste, Matthias Engelbert Werner Alexander, *07.03.1969, Mühltal; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 16.
Dr. Fabian, Susanne, *02.02.1968, Küssaberg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Nicht mehr Prokurist: 10. Hübner, Martin Robert; Nicht mehr Prokurist: 11. Nortmann, Hermann; Nicht mehr Prokurist: 12. Jurisa, Damir
2019-11-11: Nicht mehr Prokurist: 15. Enste, Matthias Engelbert Werner Alexander
2020-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 5. von Alm, Henning
2020-07-14: Prokura: 17.
Mohr, Markus, *16.12.1974, Ulmen, Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-12-16: Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Tetra Holdings GmbH mit Sitz in Hochheim am Main , dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 08.12.2020 zugestimmt hat.
2021-12-15: Geschäftsanschrift: Wilhelm-Bergner-Straße 9 c, 21509 Glinde. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2021 ist der Sitz der Gesellschaft nach Glinde verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2
2022-04-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Bachtrup, Jörg. Geschäftsführer: 8.
Hennemann, Thomas, *21.10.1977, Lörzweiler; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen