2008-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Narres, Karl, Kaufmann, Asbach.
2018-10-05: Die Gesellschafterversammlung vom 14. und 24.09.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung nach Steinebach beschlossen. Neuer Sitz: Steinebach. Änderung der Geschäftsanschrift: Industriestraße 2, 57520 Steinebach. Bestellt als Geschäftsführer: Tröger, Max, Köln, *28.10.1984; Tröger, Erich, Hattorf am Harz, *22.05.1990, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Narres, Günter, Textil-Reinigungs-Meister, Asbach.