2007-09-06: Bestellt als Geschäftsführer: Wortberg, Rimt, Norden, *19.10.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-03-19: Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 23 a, 26506 Norden. Geschäftsanschrift von Amts wegen gemäß § 3 Abs. 1 S. 3 EGGmbHG eingetragen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gerdes, Hermann, Norden, *12.09.1940. Geändert, nun: Geschäftsführer: Wortberg, Rimt, Norden, *19.10.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fisser, Erwin, Halbemond, *06.08.1982.