2013-02-18: Bestellt als Geschäftsführer: Wienecke, Barbara, Ascheberg, *15.03.1962; Wienecke-Merl, Paula, Ascheberg, *24.06.1958, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Theodor Wienecke, Ascheberg.