2010-11-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Further Straße 16, 09113 Chemnitz.
2019-06-21: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bulka, Michael, Chemnitz, *15.05.1977.
2022-04-07: Bestellt: Geschäftsführer: Bulka, Michael, Chemnitz, *15.05.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bulka, Elvira, Chemnitz, *24.04.1958. Prokura erloschen: Bulka, Michael, Chemnitz, *15.05.1977.