2007-10-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Xanthopoulos, Konstantinos, GR 16121 Athen, *27.03.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bisdorf, Ralf, Laudenbach, *04.09.1963; Joachim, Herbert, Hemsbach, *11.02.1961.
2009-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, unter anderem die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und dem bisherigen § 3 (Stammkapital) beschlossen.
2018-07-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pfliegensdörfer, Judith, Weinheim, *07.02.1989.
2019-08-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Werkstrasse 31, 68519 Viernheim. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: te Laak, Judith, Weinheim, *07.02.1989.