2011-03-04: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Beim Zeugamt 3, 21509 Glinde Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Both, Bärbel, geb. Nann; Nicht mehr Prokurist:; 3. Kurze, Angelika, geb. Darkow; 4. Wiemann, Oliver, *20.01.1973, Hamburg; Einzelprokura.
2011-07-22: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Both, Volker; Änderung zu Nr. 1:; Änderung der Vertretungsbefugnis und Anpassung der Personendaten; Geschäftsführer:; Habermann, Peter, *25.01.1950, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2:; Änderung der Vertretungsbefugnis und Anpassung der Personendaten; Geschäftsführer:; Kurze, Thomas, *23.10.1948, Wentorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Habermann, Peter
2017-01-31: Prokura: 5. Päper, Andre, *30.05.1980, Glinde; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-06-10: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Habermann, Petra, geb. Horstkötter;
6. Thomas, Andrea, geb. Kurze, *05.03.1976, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-01-07: Geschäftsanschrift: Biedenkamp 5 e, 21509 Glinde
2022-05-05: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Päper, Andre