2010-04-12: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.04.2010. Geschäftsanschrift: Bühlstraße 16, 78549 Spaichingen. Gegenstand: Erwerb von, Beteiligung an und Verwaltung von anderen Gesellschaften sowie Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere bei der Thomas Winker Versicherungsmakler GmbH & Co. KG. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Winker, Thomas, Spaichingen, *14.05.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-10-18: Bestellt als Geschäftsführer: Henle, Bernhard, Haigerloch, *10.08.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-10-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Henle, Bernhard, Haigerloch, *10.08.1963.