2012-11-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gut Buschhof, 53639 Königswinter. Neuer Geschäftsführer: Jelwan, Lena, Königswinter, *15.06.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Galamgam, Delia, Königswinter, *24.02.1951.
2021-07-16: Geschäftsführer: Al Ghalib, Nouf, Frankfurt am Main, *27.05.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jelwan, Lena, Königswinter, *15.06.1968.