2007-08-06: Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 17 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Tien WLS GmbH. Werbemaßnahmen sowie die Weitervermittlung von Anzeigen und Werbemaßnahmen jeglicher Art und der Handel mit Haushaltswaren einschließlich Logistik, Service und Wartungsleistungen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kuprecht, Dominik, München, *17.08.1968. Neu bestellt zum Geschäftsführer: Frugte, Johannes, Nordhorn, *26.04.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.