2009-10-12: Geschäftsanschrift: Holzheck 17, 44339 Dortmund. Nicht mehr Geschäftsführer: Tilgner, Dieter, Dortmund, *04.01.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Nolden, Michael, Dortmund, *17.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-10-12: Geschäftsanschrift: Holzheck 17, 44339 Dortmund. Nicht mehr Geschäftsführer: Tilgner, Dieter, Dortmund, *04.01.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Nolden, Michael, Dortmund, *17.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-10-12: Geschäftsanschrift: Holzheck 17, 44339 Dortmund. Nicht mehr Geschäftsführer: Tilgner, Dieter, Dortmund, *04.01.1939. Bestellt als Geschäftsführer: Nolden, Michael, Dortmund, *17.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-17: Bestellt als Geschäftsführer: Nolden, Daniela, Dortmund, *20.06.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nolden, Daniela, Dortmund, *20.06.1973.
2021-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Nolden, Michael, Dortmund, *17.07.1969.