2015-06-30: Geschäftsanschrift: Heinrichstr. 28, 39124 Magdeburg. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Henneicke, Hiltrud, Magdeburg. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Henneicke, Dirk, Magdeburg, *01.06.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten ergänzt: Persönlich haftender Gesellschafter: Henneicke, Karl-Heinz, Magdeburg, *29.10.1946, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-09: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Henneicke, Karl-Heinz, Magdeburg, *29.10.1946. Die Gesellschaft ist erloschen.