2010-07-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 23.06.2010. Geschäftsanschrift: In der Steele 2, 40599 Düsseldorf. Gegenstand: Die Geschäftsführung und Vertretung der Timotrans International GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (im Folgenden Hauptgesellschaft genannt) als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Gegenstand der Hauptgesellschaft ist die Vermittlung und Organisation von Transporten aller Art im Nah- und Fern- sowie internationalen Verkehr einschließlich Umschlag und Lagerung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. Geschäftsführer: Müller, Jens Oliver, Mettmann, *29.08.1966; Müller, Carsten, Haan, *26.01.1963. Geschäftsführer: Thiermann, Nils, Erkrath, *18.02.1991, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bessemer Straße 2 - 4, 40699 Erkrath.
2016-08-12: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Thiermann, Nils, Erkrath, *18.02.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bessemerstr. 10, 40699 Erkrath. Nach Wohnortänderung Geschäftsführer: Thiermann, Nils, Düsseldorf, *18.02.1991, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Carsten, Haan, *26.01.1963.
2022-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Thiermann, Nils, Düsseldorf, *18.02.1991. Bestellt als Geschäftsführer: Houbertz, Stefan, Düsseldorf, *03.06.1988.