2016-01-29: Geschäftsführer: 2.
Heider, Jörn, *24.02.1963, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-11-25: Prokura: 1.
Glaser, Alexander Jürgen, *09.07.1982, Berlin; Einzelprokura
2021-02-12: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Heider, Gabriela
2022-04-21: Prokura: Änderung zu Nr. 1: infolge Namensänderung, nunmehr: Rönsch, Alexander Jürgen, *09.07.1982, Berlin; Einzelprokura