2013-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Mour, Franz, Solingen, *09.06.1946.
2013-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Mour, Thomas, Solingen, *01.12.1959.
2022-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Mour, Klaus-Peter, Solingen, *13.01.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Mour, Martin, Solingen, *10.03.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.