2012-11-27: Geschäftsanschrift: c/o TZI AG Künstliche Intellligenz (KI), Am Fallturm 1, 28359 Bremen; Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und Handel von Spielwaren, Werbeartikel und Zubehör. Kapital: 25.000 EUR; Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: 1.
Dazenko, Tobias, *18.11.1983, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Ditschler, Ulrich, *27.06.1986, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 05.11.2012
2014-01-15: Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und der Vertrieb von Steuerunsgeräten, elektronischen Spielzeug (Gadgets) und Werbeartikeln sowie alle damit im Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Kapital: 28.000 EUR; Änderung: Geschäftsführer: Dazenko, Tobias; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung: Geschäftsführer: Ditschler, Ulrich; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Vaibhav, Prashant, *07.08.1986, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 sind das Stammkapital um 3.000 EUR auf 28.000 EUR erhöht, der Unternehmensgegenstand geändert und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neugefasst worden.
2020-01-23: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: c/o Nicolas Scheidtweiler, H.-H.-Meier-Allee 72, 28213 Bremen; Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Ditschler, Ulrich; Änderung zu Nr. 1: Liquidator: Dazenko, Tobias, *18.11.1983, Le Grand-Saconnex/Schweiz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Vaibhav, Prashant; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2022-02-01: Die Liquidation ist beendet.
Die Firma ist erloschen.