2007-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 25.07.2007 mit Nachtrag vom 25.10.2007 hat die Satzung neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Behr, Anton jun., Gräfelfing, *29.07.1967, einzelvertretungsberechtigt. Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Behr, Toni, Vaterstetten, *13.11.1935, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-02: Wohnort von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Behr, Anton jun., Vaterstetten, *29.07.1967, einzelvertretungsberechtigt. Wohnort von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Behr, Toni, Planegg, *13.11.1935, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Behr, Toni, Planegg, *13.11.1935. Vertretungsbefugnis und Wohnort geändert, nun: Geschäftsführer: Behr, Anton jun., München, *29.07.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.