2015-04-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Marktplatz 9, 73235 Weilheim an der Teck.
2021-01-19: Bestellt als Geschäftsführer: Boysen, Jens, Bad Ditzenbach, *10.09.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Otto, Siegbert Rudolf, Weilheim an der Teck, *27.08.1955; Wagner, Sybille, geb. Wagner, Weilheim an der Teck, *27.02.1965.