2015-01-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ortmann, Horst, Kaufmann, Tann. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Geistlinger, Alfred, Rasdorf, *10.03.1965; Tegethoff, Andreas, Kalbach, *21.11.1960, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-19: Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2016 hat die Umstellung auf Euro und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: §§ 2 , 3 (Stammkapital, Stammeinlagen, Geschäftsanteile), sowie § 6 (Geschäftsführung und Vertretung). Das Stammkapital beträgt nun 30.677,52 EUR. Neuer Gegenstand: Handel mit Lacken, ähnlichen Stoffen sowie Werkzeugen und sonstigem Zubehör, die zum Lackieren von Gegenständen benötigt werden und zwar einschließlich der Planung und Lieferung von kompletten Werkstatteinrichtungen. Neues Stammkapital: 30.677,52 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
2019-10-28: Änderung der Geschäftsanschrift: Herrmannstraße 27, 99817 Eisenach. Kapital von Amts wegen nachgetragen, nun: 33.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Geistlinger, Alfred, Rasdorf, *10.03.1965.