2014-10-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.04.2014 mit Nachtrag vom 22.09.2014. Geschäftsanschrift: Sandklinge 18, 69256 Mauer . Gegenstand: Organisation, Entwicklung von Rahmenprogrammen und Vermarktung von Opernkreuzfahrten und ähnlichen Kulturreiseveranstaltungen. Stammkapital: 100,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Nikolaus, Siegbert, Mauer, *01.02.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-17: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 beschlossen. Firma geändert; nun: TopCruise UG .
2020-02-17: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Nikolaus, Siegbert, Mauer, *01.02.1962, bei Vorhandensein mehrerer Liquidatoren vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Liquidator. Nicht mehr Geschäftsführer: Nikolaus, Siegbert, Mauer, *01.02.1962. Die Gesellschaft ist aufgelöst.