2007-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Grosser, Martin, Geeste, *28.07.1970; Wever, Wolf-Christian, Steinfurt, *31.05.1968, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Grosser, Martin, Geeste, *28.07.1970; Wever, Wolf-Christian, Steinfurt, *31.05.1968.
2018-09-12: Nach Änderung der Vertretungsmacht: Geschäftsführer: Wever, Wolf-Christian, Steinfurt, *31.05.1968, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Grosser, Martin, Geeste, *28.07.1970.