2008-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Michael, Mannheim, *24.06.1976.
2008-12-12: Geschäftsanschrift: Parkring 49a, 68159 Mannheim. Bestellt als Geschäftsführer: Bächtle, Andreas, Mannheim, *27.05.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Auer, Peter, Oftersheim, *19.08.1964.
2009-11-20: Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Michael, Mörlenbach, *24.06.1976, einzelvertretungsberechtigt.