2005-06-16: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Toppan Photomasks Germany GmbH.
2006-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 26.01.2006 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefaßt. Dabei wurde insbesondere geändert: § 7 ( Geschäftjahr, Jahresabschluss).
2007-07-18: Bestellt: Geschäftsführer: McKinley, Larry Wayne, Dresden, *27.03.1951, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lepper, Brian, Dresden, *22.03.1963.
2011-08-25: Die Gesellschafterversammlung vom 04.08.2011 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Herstellung, Verkauf, Erforschung, Entwicklung, Vermarktung und Transfer von Gegenständen, Komponenten und Zubehörteilen, welche die folgenden Technologien hervorbringen oder nutzen: a. Lichtmodulations- und -displaytechnologien; b. Strahlenerkennungstechnologien; c. lithographische Strukturierungstechnologien, Leiterplattentechnologien und Halbleitermontagetechnologien; d. digitale Datenspeicherungstechnologien; e. Technologien im Zusammenhang mit funktionalisierten Oberflächen für die genomische Charakterisierung sowie weitgefasst, Technologien im medizinischen Bereich (insbesondere im Zusammenhang mit der medizinischen Diagnostik und Patientenüberwachung); Beratung, Verkauf, Personal, Einkauf, Forschung, Entwicklungs- und Design-Dienstleistungen im Zusammenhang mit den oben genannten Technologiearten, Werksleitung, Qualitätssteuerung und Ausführen von Geschäftsmethoden; internationaler Handel mit Maschinen, Ausrüstung und verwandten Produkten; allgemeine internationale Handelsvertretertätigkeit.
2012-06-07: Bestellt: Geschäftsführer: Caverly III, Herbert Tibbetts, Dresden, *26.12.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: McKinley, Larry, Dresden, *27.03.1951.
2013-01-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Caverly III, Herbert Tibbetts, Dresden, *26.12.1960. Bestellt: Geschäftsführer: Kamolz, Mathias, Radeberg OT Liegau-Augustusbad, *08.07.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-20: 7.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Phillips, Adrian Michael Gavin, Derbyshire / Vereinigtes Königreich Großbritannien Nordirland, *03.05.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-25: Rötung nachgeholt: Geschäftsführer: Kamolz, Mathias, Radeberg OT Liegau-Augustusbad, *08.07.1961.
2016-07-12: Bestellt: Geschäftsführer: Liebner, Andreas, Schirgiswalde, *22.08.1973; Zander, Michael, Neuendorf, *13.04.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Phillips, Adrian Michael Gavin, Derbyshire / Vereinigtes Königreich Großbritannien Nordirland, *03.05.1966.