2010-06-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.04.2010. Geschäftsanschrift: Schorndorfer Straße 55, 73730 Esslingen am Neckar. Gegenstand: Die Vermittlung von Telekommunikationsdienstleistungen und Energielieferverträgen. Stammkapital: 1.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Fassoulcos, Paschalis, Esslingen am Neckar, *13.12.1972; Maticki, Nenad, Esslingen am Neckar, *05.06.1978, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-20: Bestellt als Geschäftsführer: Boorberg, Torsten, Esslingen am Neckar, *18.05.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fassoulcos, Paschalis, Esslingen am Neckar, *13.12.1972; Maticki, Nenad, Esslingen am Neckar, *05.06.1978.
2013-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 10.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in der Überschrift des Gesellschaftsvertrages und in den §§ 1 Abs.1 (Firma) und 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Torsten Boorberg UG (haftungsbeschränkt). Geschäftsanschrift: Alte Steige 21/1, 73732 Esslingen am Neckar. Gegenstand geändert; nun: Verwaltung des eigenen Vermögens.
2020-05-27: Neue Geschäftsanschrift: Otto-Bayer-Straße 19, 73730 Esslingen am Neckar.