2018-06-25: Bestellt als Geschäftsführer: Reuss, Stefan, Amlikon-Bissegg / Schweiz, *21.10.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Huber, Peter Josef, Konstanz, *21.08.1949; Weidele, Waldemar Georg, Stockach-Wahlwies, *27.09.1954.