2011-01-10: Neue Geschäftsanschrift: Talstraße 48, 72218 Wildberg. Bestellt als Geschäftsführer: Anz, Joachim, Wiesbaden, *25.05.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schanz, Lydia, Kauffrau, Wildberg.
2016-09-20: Neue Geschäftsanschrift: Sulzer Str. 118, 72218 Wildberg.
2021-02-11: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Tübingen, 25 IN 274/20) aufgelöst. Gemäß § 60 Abs. 1 GmbHG i.V. § 65 Abs. 1 GmbHG von Amts wegen eingetragen.