2009-08-21: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Alt-Reinickendorf 45, 13407 Berlin.
2014-02-11: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Bauer, Konrad; 3.
Wertenbruch, Mechthild, *20.03.1957, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2016-09-23: Gegenstand: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens insbesondere im Bereich der sozialen und psychosozialen Versorgung sowie der Behinderten- und Suchthilfe.
Der Zweck gemäß Absatz 1 wird insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht, die zugleich den Gegenstand der Gesellschaft bilden:
- Versorgung psychisch kranker und geistig behinderter Menschen
- Aufbau und Betrieb von ambulanten, komplementären, rehabilitativen, teilstationären und stationären Projekten
- Beteiligung an der regionalen bezirklichen Versorgungsverpflichtung
- Förderung und Unterstützung von Projekten und Aktionen zum Abbau von Vorurteilen und Stigmata gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen oder mit geistiger Behinderung
- Errichtung von verbindlichen Kooperationsstrukturen sowie Beteiligung an Projekten und Aktionen anderer gemeinnütziger Träger und Einrichtungen des öffentlichen Rechts mit gleichgerichteten Zielen
hauptsächlich in den Berliner Bezirken Reinickendorf und Mitte. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand, Zweck), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie § 7 (Gesellschafterversammlung).
2020-02-05: Geschäftsführer: 2.
Locher, Marion, *12.04.1964, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Änderung zu Nr. 1: Vertretungsbefugnis geändert; Geschäftsführer: Rosemann, Matthias; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Locher, Marion