2006-06-15: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Brauner, Henry, Berlin, *05.04.1947. Vertretungsbefugnis geändert: Geschäftsführer: Miels, Reimar, Radebeul, *21.08.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-22: Geschäftsanschrift: Großenhainer Str. 116-118, 01129 Dresden. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Miels, Reimar, Radebeul, *21.08.1947. Bestellt: Geschäftsführer: Piontkowsky, Sonja, Dresden, *14.04.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.