2006-08-15: Bestellt Geschäftsführer: Werner, Matthias, Klein Nordende, *27.05.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-05-23: Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2007-08-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Jennen, Michael, Hamburg, *28.12.1959.
2010-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2010 hat die ersatzlose Streichung des § 17 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Der bisherige § 18 ist jetzt § 17. Geschäftsanschrift: Katharinenstraße 5, 20457 Hamburg.
2011-10-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gasstraße 6 b, 22761 Hamburg.