2006-01-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Neuhaus, Marion, Essen, *08.09.1962.
2011-12-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 24.08.2011 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 8 (Gesellschafterversammlung) zu ändern. Nach Änderung, nunmehr: Geschäftsanschrift: Alfredstr. 356, 45133 Essen. Prokura erloschen: Neuhaus, Marion, Essen, *08.09.1962.
2017-05-31: Die Gesellschafterversammlung hat am 23.05.2017 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag in § 7 (Jahresabschluß, Gewinnverwendung und Gewinnverteilung) zu ändern.
2018-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2018 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen. Bestellt zum Geschäftsführer: Jarusch, Daniel Peter, Essen, *09.11.1974; Schiller, Michael Detlef, Essen, *28.07.1971, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fulland, Ansgar, Essen, *18.06.1966. Prokura erloschen: Schiller, Michael Detlef, Essen, *28.07.1971.