2007-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Markus, Westerstede-Ocholt, *23.03.1987. Bestellt als Geschäftsführer: Rosenbaum, Holger, Saterland-Ramsloh, *12.12.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-16: Bestellt als Geschäftsführer: Gotzes, Christian, Westerstede, *18.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rosenbaum, Holger, Saterland-Ramsloh, *12.12.1979.
2011-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Gotzes, Christian, Westerstede, *18.11.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Marken, Uwe, Westerstede, *24.07.1957, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-23: Bestellt als Geschäftsführer: Martens, Gerrit, Bad Zwischenahn, *10.05.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Martens, Gerrit, Bad Zwischenahn, *10.05.1973.