2016-08-24: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lersow, Karsten, Johanngeorgenstadt, *28.02.1950. Bestellt: Geschäftsführer: Dabronz, Tim, Lauter-Bernsbach, *10.06.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-22: Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro, dessen Erhöhung um 269.322,49 EUR auf 300.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in § 3 , beschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf das Protokoll über den Gesellschafterbeschluss vom 14.08.2017. Neues Stammkapital: 300.000,00 EUR.
2020-02-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Colditz, Klaus, Zwönitz, *03.06.1953. Bestellt: Geschäftsführer: Colditz, Gert, Zwönitz, *25.06.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.