2005-09-28: Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach tschechischem Recht. Satzung vom 24.04.2002. Zweigniederlassung der TransContor Zeitler, s.r.o. mit dem Sitz in Cheb (Bezirksgericht Pilsen Abt. C,Einlage 14490). Gegenstand des Unternehmens Beratung im Bereich Gewerbe, Finanzen, Organisation, Wirtschaft; Großhandel. Stammkapital 200.000,00 CZK. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Ing. Hranicka, Pavel, Vrázova/Tschechische Republik, *13.11.1935; Zeitler, Otto, Waldsassen, *20.11.1962. Bestellt Ständiger Vertreter: Ing. Hranicka, Pavel, Vrázova/Tschechische Republik, *13.11.1935; Zeitler, Otto, Waldsassen, *20.11.1962, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2018-07-19: Ausgeschieden: Ständiger Vertreter: Ing. Hranicka, Pavel, Vrázova/Tschechische Republik, *13.11.1935. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ing. Hranicka, Pavel, Vrázova/Tschechische Republik, *13.11.1935.