2019-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Hartwig, Jürgen, Schwelm, *17.07.1959. Bestellt zum Geschäftsführer: Hartwig, Tobias, Schwelm, *02.07.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-30: Durch Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 01.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2021-01-29: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hixholzer Weg 22A, 42551 Velbert.