2006-07-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wagner, Hans-Dieter, Ottobrunn, *12.05.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Schneider, Reinhold, Dorfen, *14.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-07-27: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wagner, Hans-Dieter, Ottobrunn, *12.05.1946. Bestellt: Geschäftsführer: Schneider, Reinhold, Dorfen, *14.03.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schneider, Reinhold, Dorfen, *14.03.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Niederquell, Michael, Deuerling, *13.04.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-19: Bestellt: Geschäftsführer: Arlt, Thorsten, Altdorf, *16.09.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Niederquell, Michael, Deuerling, *13.04.1964.