2007-01-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2006. Gegenstand: Die Beratung im Zusammenhang mit Speditions-Dienstleistungen und Logistik-Dienstleistungen sowie die Übernahme von Dienstleistungen jeglicher Art in den Bereichen Logistik und Lagerhaltung. Transportdienstleistungen und Lohnverpackungsdienstleistungen sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Betz-Weber, Martina, Ettlingen, *15.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Göhringer, Jasmin, Karlsruhe, *01.12.1965.
2007-01-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2006. Gegenstand: Die Beratung im Zusammenhang mit Speditions-Dienstleistungen und Logistik-Dienstleistungen sowie die Übernahme von Dienstleistungen jeglicher Art in den Bereichen Logistik und Lagerhaltung. Transportdienstleistungen und Lohnverpackungsdienstleistungen sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Betz-Weber, Martina, Ettlingen, *15.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Göhringer, Jasmin, Karlsruhe, *01.12.1965.
2008-08-29: Prokura erloschen: Göhringer, Jasmin, Karlsruhe, *01.12.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hennig, Reiner, Gaggenau, *30.01.1962.
2017-12-08: Bestellt als Geschäftsführer: Oremek, Bernhard Heinrich, Ötigheim, *07.08.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2019-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: Levy, Thilo Lutz, Kuppenheim, *15.12.1978. Nicht mehr Geschäftsführer: Oremek, Bernhard Heinrich, Ötigheim, *07.08.1970.