2007-06-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.05.2007. Gegenstand: Der Vertrieb von Versicherungsleistungen sowie die Beratung bzw. das Consulting rund um die Themen Absicherung und Zukunfts-/ Altervorsorge. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Traut, Werner, Salmtal, *16.03.1953, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Mühlhahn, Klaus-Michael, Gleichen, *08.11.1975, einzelvertretungsberechtigt.
2007-09-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Volksbank Trier Versicherungs-Service GmbH.
2013-04-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Mühlhahn, Klaus-Michael, Gleichen, *08.11.1975.
2016-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde § 4 (Beschränkte Nachschusspflicht) geändert. Neue Firma: Traut Versicherungsmakler GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Rindertanzstraße 7a, 54290 Trier. Bestellt als Geschäftsführer: Horsch, Daniel, Hetzerath, *13.07.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2019-06-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Horsch, Daniel, Hetzerath, *13.07.1982.
2020-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Hellwig, Mirko, Fischbach, *09.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Traut, Werner, Salmtal, *16.03.1953.