2009-10-02: Prokura erloschen: von der Ruhr, Dieter, Geilenkirchen.
2010-10-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Travaini, Mario, Kaufmann, Castano/Primo (Milano), Italien. Bestellt als Geschäftsführer: Travaini, Carlo Arturo Angelo, In Magnago/Italien, *11.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-02-24: Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Aachen beschlossen. Aachen. Geschäftsanschrift: Krefelder Straße 153, 52070 Aachen.