2005-02-23: Bestellt: Geschäftsführer: Camyesil-Kurudayana, Atiye, München, *17.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tokpinar, Setrak, München, *01.04.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Kurudayana, Hassan, München, *01.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Flughafen, Zentralbereich, Ebene 3, Reisemarkt 2, 85356 München. Personendaten auf Antrag berichtigt, nun: Geschäftsführer: Kurudayana, Hasan, München, *01.01.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.