2015-09-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.05.2010, später geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 hat die Sitzverlegung von Gemünden nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 sowie weitere Änderungen in § 3 Ziffer 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. Geschäftsanschrift: Barmer Straße 30, 40545 Düsseldorf. Gegenstand: Organisation und der Vertrieb von Reisen. Stammkapital: 185.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. Nach Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Klug, Martin, Hamburg, *04.12.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Klug, Martin, Hamburg, *04.12.1976. Bestellt als Geschäftsführer: van den Enden, Martijn, Utrecht / Niederlande, *08.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-07-24: Bestellt als Geschäftsführer: Barendregt, Laurens Jorrit, Amersfoort / Niederlande, *03.05.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.