2005-02-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schönlau, Friedrich-August, Horn-Bad Meinberg, *31.03.1943.
2010-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Trendwerk Studios Verwaltungs GmbH.
2015-02-20: Nach Namensänderung. Geschäftsführer: Maaß, Frank, Paderborn, *21.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.