2007-04-13: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 99423 Weimar. Geschäftsführer: Dr. Kannebier, Hans-Günter, Weimar, *26.01.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2016-01-18: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführerin: Mayrhofer-Grimm, Gabriele, Darmstadt, *13.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-12: Geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Kannebier, Hans-Günter, Weimar, *26.01.1954.
2018-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kannebier, Hans-Günter, Weimar, *26.01.1954.