2010-01-08: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 7 (Stimmrecht) zu ändern. 51.200,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bredel, Holger, Hildesheim, *14.04.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Bredel, Holger, Hildesheim, *14.04.1967.
2010-12-09: Prokura geändert und personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Einzelprokura: Herrmann, Rita, Steuerberaterin, Gehrden, *06.08.1946.
2011-10-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Bredel, Holger, Hildesheim, *14.04.1967.
2021-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 , § 14 (Änderung der Firma) und § 15 (Auseinandersetzungsguthaben) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Schaper, Christian, Hannover, *25.11.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der TaxConsult Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 58858) Rechtsgeschäfte abzuschließen.