2007-05-09: Sitz der Firma: Folgende Zweigniederlassungsvermerke werden gemäß § 13 HGB neu gefasst:; Änderung zu Nr. 1: nunmehr:; Zweigniederlassung Neumünster 24539 Neumünster; Änderung zu Nr. 2; nunmehr: Zweigniederlassung Bad Oldesloe 23843 Bad Oldesloe; Änderung zu Nr. 3:; nunmehr: Zweigniederlassung Rostock 18055 Rostock; Zweigniederlassung errichtet: 4. Zweigniederlassung Schwerin 19053 Schwerin.
2007-08-15: Vorstand: Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Opitz, Monika; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Niemeyer, Wolfgang Prokura: 3. Dr. Erver, Kerstin, *23.11.1966, Bergeshagen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2008-02-07: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Flock, Gerhard.
2008-11-11: Prokura: 4. Jochens, Maik, *04.07.1961, Bösdorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 5. Struck, Susanne, geb. Huß, *12.03.1959, Schwentinental; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2009-05-22: Sitz der Firma: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: Treurat GmbH Treuhand- und Beratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 24539 Neumünster Altonaer Straße 58, 24534 Neumünster.
2009-05-22: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Lorentzendamm 41, 24103 Kiel; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1:; nunmehr:; Treurat GmbH Treuhand- und Beratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 24539 Neumünster Wittorfer Straße 89, 24539 Neumünster; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2:; nunmehr:; Treurat GmbH Treuhand- und Beratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 23843 Bad Oldesloe Mommsenstraße 12, 23843 Bad Oldesloe; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3:; nunmehr:; Treurat GmbH Treuhand- und Beratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 18055 Rostock Augustenstraße 93/94, 18055 Rostock; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 4:; nunmehr:; Treurat GmbH Treuhand- und Beratungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 19053 Schwerin Demmlerstraße 17, 19053 Schwerin Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Opitz, Monika.
2015-09-01: Name der Firma: Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft; Sitz der Firma: Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 1: nunmehr: Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
24539 Neumünster Altonaer Straße 58, 24534 Neumünster; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 2: nunmehr: Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 23843 Bad Oldesloe Mommsenstraße 12, 23843 Bad Oldesloe; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 3: nunmehr: Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
18055 Rostock
Augustenstraße 93/94, 18055 Rostock; Änderung zur Zweigniederlassung Nr. 4: nunmehr: Treurat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
19053 Schwerin
Rudolf-Breitscheid-Straße 4, 19053 Schwerin; Prokura: 9.
Diekelmann, Frank, *16.07.1978, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr).
2020-04-14: Nicht mehr Prokurist: 9. Diekelmann, Frank
2020-07-27: Geschäftsführer: 7. Marenziehn, Dirk, *24.01.1980, Satow; Nicht mehr Prokurist: 8. Marenziehn, Dirk
2022-03-04: Die Zweigniederlassung Nr. 1 in 24539 Neumünster ist aufgehoben. Die Zweigniederlassung Nr. 2 in 23843 Bad Oldesloe ist aufgehoben. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Wrangel, Jens; Nicht mehr Prokurist: 4. Jochens, Maik; Nicht mehr Prokurist: 7. Heidrich, Volker
2022-04-20: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Jensen, Hans-Carsten