2014-05-06: Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Andechs, Landkreis Starnberg. Geschäftsanschrift: Herrschinger Straße 24, 82346 Frieding.
2017-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck. Geschäftsanschrift: Hans-Mannhardt-Str. 5, 82110 Germering. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Perschl, Winfrid, Klosterlechfeld, *29.10.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-04: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2019 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Widenmayerstr. 24-25, 80538 München.